Historie nepedagogických zaměstnanců na pracovišti v Trutnově rozdělených podle pracovního zařazení. U každého zaměstnance je také uvedena doba jeho působení. Seznam obsahuje administrativní pracovníky, zaměstnance školní jídelny, informačního střediska, školního polesí a ostatní zaměstnance školy.
Administrativní pracovníci školy
Příjmení, jméno a titul: Blahovská Miroslava Čech Vladimír, Ing Dalecká Vladislava Dohnalová Jana Dvořáčková Věra Faifrová Věra Fátorová Petra Glazar Václav Havlíková Milada Hendrychová Růžena Hepnar Josef Holcmanová Martina, Bc. Holíková Kateřina Horáková Dana Hrubá Květoslava Chybová Jarmila Jakoubková Jana Janko Vratislav Jiřištová Andrea, Ing. Kmínková Vlasta Koutová Jitka Kubeček Jiří, Mgr. Macková Věra Malcová Věra Mauerová Zdena Nehyba Josef Novotná Květoslava Nývlt Marek, Mgr. Podzimek Rudolf Polanská Markéta, Mgr. Prokopová Jarmila Rousek Jan, Ing. Říha Mikuláš, Ing. Říhová Ludmila Ševčíková Jana Šípková Zdeňka Šnajdr Josef Šulc Josef Tučková Marie Veisserová Oldřiška Vítek Ondřej, Bc. Vlkanova Daniel, Ing. |
Pracovní zařazení: účetní hospodář účetní účetní úřednice účetní hospodářka účetní účetní úřednice účetní účetní sekretářka sekretářka úřednice úřednice hospodářka výpočetní tech. sekretářka správce sekretářka výpočetní tech. úřednice úřednice hospodářka vedoucí internátu hospodářka výpočetní tech. správce internátu sekretářka účetní zástupce ředitele pro ŠP vedoucí ŠP účetní sekretářka úřednice účetní hospodář DM St. Buky účetní úřednice správce sítě zástupce ředitele pro ŠP |
Doba působení: 1.9.2015 - 18.10.2015 1.6.2008 – 30.9.2012 1.8.1993 – 31.8.2005 1.2.1990 – 30.6.1993 1.2.1950 – 31.3.1950 22.1.1986 – 31.12.1989 1.10.2012 - dosud 1951 – 1952 1947 – 1949 1.11.1952 – 31.1.1956 1952 – 1955 1.7.2005 - dosud 1.2.2013 – dosud 1.8.1998 – 31.1.2013 29.8.1974 – 30.11.1977 11.12.1961 – 15.1.1969 1.1.2009 – 14.10.2012 1.9.2000 – 31.8.2002 17.2.2014 - 30.9.2014 1.9.1954 – 20.1.1960 1.3.1978 – 31.7.1998 1.9.2002 – dosud 1.10.1947 – 31.12.1949 1.6.1946 – 30.9.1947 10.3.1971 – 31.12.2000 1950 – 1951 1.1.2001 – 30.4.2008 1.9.2006 – dosud 1952 – 1954 1.12. - 4.10.2015 1.5.1977 – 1.2.1985 1.11.2009 – dosud 1.1.2006 – 31.5.2007 20.11.1961 – 7.2.1967 17.9.2015 - 31.3.2024 7.2.1955 – 15.3.1962 1.6.1946 – 31.8.1947 1.9.1961 – 14.6.1967 1.12.1956 – 30.11.1961 11.6.1962 – 15.11.1973 1.9.2022 - dosud 1.1.2008 – 30.9.2009 |
Pracovníci základního informačního střediska
Příjmení, jméno a titul: Čechura Petr
Fátorová Petra Fiala Jan Horáková Dana Hrubá Květoslava Kobrová Jaroslava, PhDr. Lašek Ladislav Prokopová Jarmila Rabas Tomáš, Ing. Vach Karel Vyhnálek Vladimír |
Pracovní zařazení: knihovník
knihovnice vedoucí ZIS vedoucí ZIS knihovnice vedoucí ZIS vedoucí ZIS knihovnice vedoucí ZIS knihovník knihovník |
Doba působení: 1.5.1992 – 31.7.1992
1.3.2000 – 30.9.2012 11.10.1993 – 30.11.1999 1.2.2013 – 30.6.2016 1.12.1977 – 30.3.1979 7.9.1992 – 30.6.2002 15.3.1971 – 30.4.1975 1.10.1971 – 30.4.1977 1.8.1975 – 31.8.1989 1.9.1990 – 25.9.1991 4.7.1979 – 29.2.1980 |
Vedoucí školní jídelny
Příjmení a jméno: Bystrá Božena Nehyba Josef Palka Ivan Podzimek Rudolf Roubalová Jarmila Urbanová Františka Vielgoszová Marie Vítová Božena Vojtěchová Dana Zlesáková Vlasta |
Pracovní zařazení: vedoucí jídelny vedoucí internátu vedoucí jídelny správce vedoucí jídelny vedoucí jídelny účetní jídelny vedoucí jídelny vedoucí jídelny vedoucí jídelny |
Doba působení: 25.11.1992 – 31.12.1998 1950 – 1951 2.12.1996 – dosud 1952 – 1954 17.8.1992 – 11.12.1992 19.1.1960 – 31.7.1977 25.1.1993 – 31.12.2004 1.8.1977 – 30.4.1979 20.10.1983 – 31.8.1992 9.4.1979 – 31.10.1983 |
Školníci a údržbáři školy
Příjmení a jméno: Fibikar Zdeněk Jakoubek Roman Jakoubek Bohuslav Kulda Josef Macek Josef Mikulka Josef Obešlo Oldřich Obešlová Helena Paluska Josef Spůra František Šlitr Josef Štoček Petr Trojan Josef |
Doba působení: 1.4.1950 – 31.8.1956 11.12.2000 – dosud 1.4.1976 – 10.12.2000 15.10.1957 – 31.7.1976 1.6.1946 – 30.3.1950 1.7.1996 – 12.4.2023 1.8.1961 – 31.5.1976 1.8.1962 – 31.3.1976 1.10.1945 – 31.3.1946 1.9.1956 – 13.10.1957 1.4.1999 – 31.3.2003 1.1.1986 – dosud 1.1.1986 – 30.6.1998 |
Seznam THP pracovníků školního polesí
Příjmení, jméno a titul: Adam Jiří Balaš František Bartoš František Bartošík Jindřich Beran Miloš Dalecká Vladislava Holzbach Miroslav Holzbachová Anděla Homolková Růžena Hrdina Jaroslav Kachlík Jan Kejzlar Jan, Ing. Křížek Zdeněk Kolbeová Růžena Košina Josef Lukašík František Melnyk Václav Moisl Jan Molnárová Blanka Mrkous Miloslav Němec Ivan Paslerová Alena Pavelka Jan, Ing., ml. Pavelka Jan, Ing., st. Raudenský Jan Rousek Jan, Ing. Říha Mikuláš, Ing. Sapár Michal, DiS. Světíková Miluše Škvrna Otto Šochová Tamara Vašák Jan Vlkanova Daniel, Ing. Všetečka Ivan Záveský Martin |
Pracovní zařazení: lesník lesník lesník lesník lesník účetní lesník skladnice účetní – ekonom technik pěstební lesník lesník lesník ekonom technik těžební vedoucí polesí lesník lesník uklízečka + dělnice autoškola technik – ředitel účetní technik těžební technik – ředitel chovatel zvířat (péče o koně) vedoucí polesí vedoucí polesí lesník účetní skladník ekonomka lesník vedoucí polesí opravář les. Strojů technik |
Doba působení: 1.10.1978 – 13.11.2009 1.1.1958 – 26.7.1973 1.1.1958 – 20.3.1982 1.4.1958 – 11.9.1981 1.1.2009 – 31.12.2009 1.7.1985 – 31.7.1993 1.3.1988 – 20.7.1992 1.8.1992 – 30.6.2006 1.12.1958 – 29.12.1972 1.7.1972 – 10.7.2012 4.1.1999 – dosud 5.10.1992 – 31.3.1993 1.10.1967 – 18.2.2009 1.12.1999 – 31.3.2006 1.2.1964 – 9.4.1992 1.1.1958 – 31.12.1971 1.9.1981 – 28.2.1999 1.1.1958 – 31.12.1977 1.1.2014 - dosud 1.10.1981 - 31.7.2004 1.10.1973 – dosud 15.9.1993 – 15.1.2000 4.1.1993 – 30.4.1996 1.1.1958 – 30.11.1991 1.9.2024 - dosud 1.11.2009 - dosud 1.1.2006 - 31.5.2007 4.1.2010 – dosud 1.11.1995 – 31.3.2008 1.8.1979 – 30.4.1992 1.9.1972 – 31.3.1996 1.11.1992 – 31.1.1995 1.1.2008 - 30.9.2009 1.1.2010 – dosud 1.8.1996 – 31.12.2007 |
Seznam ostatních zaměstnanců
Příjmení, jméno a titul: Blažková Helena Drábková Eva Drábková Klára Franzeová Květoslava Gorčíková Jana Havlíčková Dana Horáčková Lenka Horáková Jitka Jančuková Klaudie Jelínková Marie Karbanová Jiřina Komínová Helena Komínová Jarmila Kovaříková Dagmar Linková Libuše Stierand Lukáš Šrámková Anna Vainerová Romana Valentová Věra |
Pracovní zařazení: uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka pomocná kuchařka uklízečka kuchařka uklízečka uklízečka uklízečka kuchařka kuchařka uklízečka uklízečka pomocný kuchař pomocná kuchařka uklízečka kuchařka |
Doba působení: 21.7.2009 - 31.8.2009 1.8.2016 – dosud 1.8.2024 - dosud 2.1.1998 - 31.8.2015 ? - 30. 11. 2016 1.9.2024 - dosud 18.10.2023 - dosud 4.9.2023 - dosud 1.9.2015 - dosud 1.1.2016 - dosud 1.11.2016 – dosud ? - 11.10.2022 1.9.2015 - dosud ? - 31.12.2015 ? - 4.11.2016 ? - 23. 8. 2023 9.9.2024 - dosud 13.5.2003 - 31.8.2014 11.1.1993 - 31.8.2014 |